吳匡
吳匡,男,漢族,1984年出生,大學本科,中共黨員,管理學學士,經濟師。
2002年9月至2006年8月,在中央財經大學投資經濟系工程管理專業學習;
2006年8月至2012年1月,歷任國機財務有限責任公司信貸業務部客戶經理、投資咨詢部業務經理;
2012年1月至2015年10月,任國機財務有限責任公司投資咨詢部經理助理;
2015年10月至2018年4月,任國機資本控股有限公司投資部經理助理;
2018年4月至2020年8月,任中國機械工業集團有限公司金融投資事業部業務經理;
2020年8月至2021年11月,任中國機械工業集團有限公司戰略投資部(全面深化改革辦公室)重組上市處處長;
2021年11月至2022年6月,任中國機械工業集團有限公司戰略發展部(全面深化改革辦公室)資本運營處處長;
2022年6月至2022年12月,任國機資產管理有限公司戰略與運行管理部副部長、研究中心副主任;
2022年12月至今,任國機資產管理有限公司企業服務部部長。
2024年2月至今,任福建龍溪軸承(集團)股份有限公司董事。